序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪学良 | 51% | 102万人民币 |
2 | 孔繁丽 | 49% | 98万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪学良
|
|
2 |
孔繁丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-17 | 联络员备案 |
刘辉 *** 备案手机:***
|
贺舒曼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-02-10 | 联络员备案 |
刘辉 *** 备案手机:***
|
刘辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-12-05 | 联络员备案 |
余盟 *** 备案手机:***
|
刘辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-02-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-02-21
|
5 | 2019-02-21 | 股东变更 |
洪学良 ,孔繁丽 ,张海军 [退出]
|
洪学良 ,孔繁丽
|
6 | 2018-03-28 | 联络员备案 |
蒋迪玉 *** 备案手机:***
|
余盟 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-09-01 | 股东变更 |
洪学良 ,胡敏 , [退出]张旭东 [退出]
|
洪学良 ,孔繁丽 , [新增]张海军 [新增]
|
8 | 2017-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡敏 [退出]
|
孔繁丽 [新增]
|
9 | 2017-09-01 | 章程备案 |
无
|
2017-09-01
|
10 | 2017-09-01 | 监事备案 |
胡敏 [退出]
|
孔繁丽 [新增]
|