序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴正义 | 51% | 1530.0万人民币 |
2 | 吴冬连 | 49% | 1470.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴正义
|
吴正义
|
3 | 2021-01-21 | 股东变更 |
吴正义
|
吴冬连 , [新增]吴正义
|
4 | 2021-01-21 | 章程备案 |
无
|
2021-01-18新章程
|
5 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹霞 [退出]
|
吴冬连 [新增]
|
6 | 2019-05-22 | 经营范围变更 |
矿产品、建材及化工产品、五金产品的批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
矿产品销售;矿山工程技术研究服务;能源矿产地质勘查;固体矿产地质勘查;矿山生态经济型修复研****与治理;矿山工程施工总承包;建材、化工产品、五金产品批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-05-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-22通过公司章程修正案。
|
8 | 2018-10-22 | 注册资本变更 |
2000万人民币
|
3000.000000万人民币( + 50% )
|
9 | 2018-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴平 [退出]
|
曹霞 [新增]
|
10 | 2018-10-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|