序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦雪波 | 60% | 600万人民币 |
2 | 李桂玲 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦雪波
|
|
2 |
李桂玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 地址变更 |
长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场12008
|
湖南省长沙市天心区白沙路325号3022
|
2 | 2021-01-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-27章程修正案
|
3 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
赵娴 *** 备案手机:***
|
王雨晴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-05-19 | 股东变更 |
邓胜梅 , [退出]邱德勇 [退出]
|
李桂玲 , [新增]秦雪波 [新增]
|
5 | 2020-05-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-14新章程
|
6 | 2020-05-19 | 法定代表人变更 |
邱德勇
|
秦雪波
|
7 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓胜梅 [退出]
|
秦雪波 [新增]
|
8 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王菡 [退出]
|
李桂玲 [新增]
|
9 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱德勇 [退出]
|
秦雪波 [新增]
|
10 | 2018-07-17 | 联络员备案 |
龙悦 *** 备案手机:***
|
赵娴 *** 备案手机:***
|