序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹嘉林 | 93% | 186.0万人民币 |
2 | 杨国民 | 7% | 14.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹嘉林
|
|
2 |
秦玉生
|
|
3 |
杨国民
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南金锋招标代理有限公司江华分公司
|
刘江一 | 2020-05-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 地址变更 |
湖南省双峰县永丰镇思云路地税局旁
|
湖南省长沙市天心区湘府西路299号香芙嘉园1栋1102-1房
|
2 | 2022-03-22 | 章程备案 |
无
|
2022-03-21
|
3 | 2021-01-28 | 股东变更 |
湖南联邦兴业融资担保集团有限公司 , [退出]秦雪峰 , [退出]杨国民
|
曹嘉林 , [新增]杨国民
|
4 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦雪峰 [退出]
|
曹嘉林 [新增]
|
5 | 2021-01-28 | 法定代表人变更 |
秦雪峰
|
曹嘉林
|
6 | 2021-01-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-201、章程:第三章 第六条 股东姓名、出资方式、出资额如下:股东曹嘉林;身份证号码***;出资方式货币;认缴出资额186万元;出资比例93%;认缴出资日期2025年6月1日。股东杨国民;身份证号码***;出资方式货币;认缴出资额14万元;出资比例7%;认缴出资日期2025年6月1日。
|
7 | 2019-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘爱武 [退出]
|
秦玉生 [新增]
|
8 | 2019-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦恬 [退出]
|
杨国民 [新增]
|
9 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
肖露 *** 备案手机:***
|
王军华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2019-03-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-04修改原章程第一章第三条、原章程第三章第六条。
|