序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 联络员备案 |
周杨泠 *** 备案手机:***
|
刘哲香 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-10-25 | 负责人变更 |
钟波 [退出]
|
洪清 [新增]
|
3 | 2019-01-03 | 联络员备案 |
张民敏 *** 备案手机:***
|
张民敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-01-03 | 联络员备案 |
张民敏 *** 备案手机:***
|
周杨泠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-05-23 | 联络员备案 |
丁灿 *** 备案手机:***
|
张民敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-12-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
长沙市望城区乌山镇徐家桥街道216号第0813830、0813842幢
|
湖南省长沙市望城区乌山街道徐家桥社区216号
|
7 | 2017-05-19 | 联络员备案 |
谭品 备案手机:*****
|
丁灿 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2016-09-07 | 其他事项备案 |
湖南望城农村商业银行股份有限公司
|
长沙农村商业银行股份有限公司
|
9 | 2016-09-07 | 财务负责人 |
|
梁艳辉
|
10 | 2016-09-07 | 名称变更 |
湖南望城农村商业银行股份有限公司乌山支行
|
长沙农村商业银行股份有限公司乌山支行
|