序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑武生 | 80% | 4.0万人民币 |
2 | 罗小红 | 20% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑武生
|
|
2 |
沈兰芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
5.000000万人民币( - 90% )
|
2 | 2021-12-22 | 章程备案 |
无
|
2021-12-16新章程
|
3 | 2021-12-22 | 股东变更 |
罗小红 ,郑武生
|
罗小红 ,郑武生
|
4 | 2021-10-25 | 股东变更 |
沈兰芳 , [退出]郑武生
|
罗小红 , [新增]郑武生
|
5 | 2021-10-25 | 章程备案 |
无
|
2021-10-20新章程
|
6 | 2020-09-30 | 章程备案 |
无
|
2020-09-15新章程
|
7 | 2020-09-30 | 股东变更 |
沈兰芳 ,郑武生
|
沈兰芳 ,郑武生
|
8 | 2020-09-30 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
50.000000万人民币( - 75% )
|
9 | 2020-07-21 | 股东变更 |
沈兰芳 ,郑谭飞 [退出]
|
沈兰芳 ,郑武生 [新增]
|
10 | 2020-07-21 | 章程备案 |
无
|
2020-07-16新章程
|