序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴良燕 | 51% | 2577.54万人民币 |
2 | 湖南燕德居商贸有限公司 | 49% | 2476.46万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴良燕
|
|
2 |
金玉峦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南先导建筑工程有限公司平江分公司
|
肖丹 | 2013-04-26 |
2 |
长沙学士建筑工程有限公司大坡工程处
|
彭树林 | 2007-01-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-28章程修正案
|
2 | 2020-09-01 | 股东变更 |
牛钰 , [退出]吴良燕
|
湖南燕德居商贸有限公司 , [新增]吴良燕
|
3 | 2020-09-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗庆 [退出]
|
吴良燕 [新增]
|
5 | 2020-09-01 | 法定代表人变更 |
罗庆
|
吴良燕
|
6 | 2020-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖丹 [退出]
|
罗庆 [新增]
|
7 | 2020-05-29 | 法定代表人变更 |
肖丹
|
罗庆
|
8 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江强 [退出]
|
肖丹 [新增]
|
9 | 2020-05-19 | 章程备案 |
无
|
2020-05-05制定新章程
|
10 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江强 [退出]
|
罗庆 [新增]
|