序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江佳源物业服务集团有限公司 | 65% | 325.0万人民币 |
2 | 湖南建鸿达房地产开****有限公司 | 35% | 175.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲍国军
|
|
2 |
欧阳亿
|
|
3 |
朱宏戈
|
|
4 |
陆钰萍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南佳源华冠物业服务有限公司常熟分公司
|
陈亮 | 2020-12-04 |
2 |
湖南佳源华冠物业服务有限公司怀化分公司
|
刘小龙 | 2020-07-17 |
3 |
湖南佳源华冠物业服务有限公司望城分公司
|
刘小龙 | 2018-06-06 |
4 |
湖南佳源华冠物业服务有限公司隆回分公司
|
刘小龙 | 2016-11-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-17 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-05-17 | 名称变更 |
湖南华冠物业服务有限公司
|
|
3 | 2020-04-02 | 股东变更 |
湖南建鸿达实业集团有限公司 , [退出]浙江佳源物业服务集团有限公司
|
|
4 | 2020-04-02 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2020-03-19 | 经营范围变更 |
物业清洁、维护;物业管理;房地产中介服务;绿化管理、养护、病虫防治服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
6 | 2020-03-19 | 经营期限 |
2010年5月17日 至 2020年5月16日
|
|
7 | 2020-01-19 | 法定代表人变更 |
欧阳亿
|
|
8 | 2020-01-19 | 联络员备案 |
欧阳志云 *** 备案手机:***
|
|
9 | 2020-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗永兰 [退出]
|
|
10 | 2020-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧阳志云 [退出]
|
|