序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董春国 | 99% | 495.0万人民币 |
2 | 董秋艳 | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董春国
|
|
2 |
易波容
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-15 | 联络员备案 |
张艳兰 *** 备案手机:***
|
董春国 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-04-15 | 财务负责人 |
张艳兰 ***
|
董秋艳 ***
|
3 | 2020-04-15 | 法定代表人变更 |
兰亮亮
|
董春国
|
4 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
兰亮亮 [退出]
|
董春国 [新增]
|
5 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
兰晚姑 [退出]
|
易波容 [新增]
|
6 | 2020-04-15 | 股东变更 |
董秋艳 ,兰亮亮 [退出]
|
董春国 , [新增]董秋艳
|
7 | 2020-04-15 | 章程备案 |
无
|
2020-04-14制定新章程
|
8 | 2019-12-27 | 地址变更 |
湖南省长沙市望城区丁字湾街道湾田国际化工区二期B栋328-329商铺
|
湖南省长沙市望城区丁字湾街道湾田国际化工区二期A栋4层463号
|
9 | 2019-12-27 | 章程备案 |
无
|
2019-12-26制定新章程
|
10 | 2019-08-30 | 法定代表人变更 |
刘鹏
|
兰亮亮
|