序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 负责人变更 |
SHIM JUN BO [退出]
|
王蜇 [新增]
|
2 | 2020-10-29 | 负责人变更 |
崔仁奎 [退出]
|
SHIM JUN BO [新增]
|
3 | 2020-08-19 | 经营场所变更 |
长沙市天心区劳动西路245号凯瑞大厦1706室
|
湖南省长沙市雨花区韶山中路489号万博汇名邸三期24楼10单元
|
4 | 2019-02-20 | 负责人变更 |
林彰培 [退出]
|
崔仁奎 [新增]
|
5 | 2018-01-31 | 负责人变更 |
朱冬 [退出]
|
林彰培 [新增]
|
6 | 2017-09-30 | 经营范围变更 |
从事总公司经营范围内联络和咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
从事总公司经营范围内的联络业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-03-23 | 负责人变更 |
崔仁奎 [退出]
|
朱冬 [新增]
|
8 | 2017-03-23 | 联络员备案 |
颜浪 备案手机:*****
|
颜浪 备案手机:*****
|
9 | 2017-03-23 | 财务负责人 |
刘思琪
|
刘思琪
|
10 | 2014-08-19 | 住所变更 |
长沙市天心区芙蓉中路二段200号体育公寓4栋512室
|
长沙市天心区劳动西路245号凯瑞大厦1706室
|