序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李健 | 65% | 325.0万人民币 |
2 | 邵向 | 35% | 175.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李健
|
|
2 |
邵向
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 股东变更 |
李健 ,吕小军 , [退出]邵向
|
李健 ,邵向
|
2 | 2021-10-28 | 法定代表人变更 |
吕小军
|
李健
|
3 | 2021-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕小军 [退出]
|
李健 [新增]
|
4 | 2021-10-28 | 章程备案 |
无
|
2021-10-27新章程
|
5 | 2021-10-28 | 联络员备案 |
吕小军 *** 备案手机:***
|
李健 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-02-27 | 经营范围变更 |
汽车租赁;汽车上牌代理服务;代驾服务;二手车、各种商用汽车、汽车用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车租赁;汽车上牌代理服务;代驾服务;会议服务;二手车、各种商用汽车、汽车用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-11-30 | 股东变更 |
吕小军 ,邵向
|
李健 , [新增]吕小军 ,邵向
|
8 | 2016-11-30 | 投资人(股权)变更 |
邵向 出资 100万人民币;吕小军 出资 100万人民币;
|
邵向 出资 175( + 75% )万人民币;吕小军 出资 175( + 75% )万人民币;李健 出资 150万人民币; [新增]
|
9 | 2016-11-30 | 注册资本(金)变更 |
200万人民币
|
500.0000万人民币( + 150% )
|