序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓运金 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓运金
|
|
2 |
袁利君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 法定代表人变更 |
吴准
|
邓运金
|
2 | 2021-05-28 | 股东变更 |
吴准 [退出]
|
邓运金 [新增]
|
3 | 2021-05-28 | 章程备案 |
无
|
2021-05-27新章程
|
4 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴准 [退出]
|
邓运金 [新增]
|
5 | 2020-12-02 | 法定代表人变更 |
邓伟
|
吴准
|
6 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴准 [退出]
|
袁利君 [新增]
|
7 | 2020-12-02 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
200.000000万人民币( + 100% )
|
8 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓伟 [退出]
|
吴准 [新增]
|
9 | 2020-12-02 | 股东变更 |
邓伟 [退出]
|
吴准 [新增]
|
10 | 2020-12-02 | 章程备案 |
无
|
2020-11-26新章程
|