序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭元珍 | 85% | 42.5万人民币 |
2 | 周爱红 | 15% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周爱红
|
|
2 |
郭元珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-14 | 联络员备案 |
徐欢 *** 备案手机:***
|
周爱红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-03-22 | 联络员备案 |
徐欢 *** 备案手机:***
|
徐欢 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-09-22 | 财务负责人 |
|
钟佩
|
4 | 2017-09-22 | 联络员备案 |
钟佩 备案手机:*****
|
徐欢 备案手机:*****
|
5 | 2017-09-22 | 住所变更 |
长沙市开福区芙蓉中路一段202号锦绣华天B栋1023房
|
长沙高新开****区桐梓坡西路518号德邦生物医药园2号车间501
|
6 | 2017-04-14 | 股东变更 |
郭元珍 ,张文华 [退出]
|
郭元珍 ,周爱红 [新增]
|
7 | 2017-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤琴 [退出]
|
周爱红 [新增]
|
8 | 2017-04-14 | 法定代表人变更 |
汤琴
|
周爱红
|
9 | 2017-04-14 | 董事备案 |
汤琴 [退出]
|
周爱红 [新增]
|
10 | 2017-04-14 | 投资人(股权)变更 |
张文华 出资 5万人民币; [退出]郭元珍 出资 45万人民币;
|
周爱红 出资 7.5万人民币; [新增]郭元珍 出资 42.5( - 5.55556% )万人民币;
|