序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 聂本涛 | 27% | 54.0万人民币 |
2 | 符增 | 26% | 52.0万人民币 |
3 | 秦建 | 26% | 52.0万人民币 |
4 | 熊奇 | 21% | 42.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦建
|
|
2 |
聂本涛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南欢乐墅酒店餐饮管理有限公司长沙分公司
|
符增 | 2018-05-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
熊奇 *** 备案手机:***
|
秦建 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-01-30 | 财务负责人 |
秦建 ***
|
符增 ***
|
3 | 2019-01-30 | 联络员备案 |
聂本涛 *** 备案手机:***
|
熊奇 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-01-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2019-01-30 | 股东变更 |
秦建
|
符增 , [新增]聂本涛 , [新增]秦建 ,熊奇 [新增]
|
6 | 2018-03-26 | 联络员备案 |
聂本涛 *** 备案手机:***
|
聂本涛 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-06-28 | 股东变更 |
吴利明 [退出]
|
秦建 [新增]
|
8 | 2017-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴利明 [退出]
|
秦建 [新增]
|
9 | 2017-06-28 | 投资人(股权)变更 |
吴利明 出资 200万人民币; [退出]
|
秦建 出资 200万人民币; [新增]
|
10 | 2017-06-28 | 法定代表人变更 |
吴利明
|
秦建
|