序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈波 | 50% | 10万人民币 |
2 | 严颉 | 50% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严颉
|
|
2 |
黄敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄敏
|
黄敏
|
2 | 2020-04-24 | 股东变更 |
黄敏 , [退出]严颉
|
陈波 , [新增]严颉
|
3 | 2020-04-24 | 章程备案 |
无
|
2020-04-23章程
|
4 | 2020-04-15 | 联络员备案 |
严颉 *** 备案手机:***
|
严颉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-11-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-11-11修正第七章第二十条:执行董事;第七章第二十一条:法定代表人;第七章第二十二条:经理;第七章第二十三条:监事
|
6 | 2019-11-11 | 财务负责人 |
黄敏 ***
|
严颉 ***
|
7 | 2019-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
严颉 [退出]
|
黄敏 [新增]
|
8 | 2019-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄敏 [退出]
|
严颉 [新增]
|
9 | 2019-11-11 | 法定代表人变更 |
黄敏
|
严颉
|