序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺礼义 | 75% | 300万人民币 |
2 | 贺小平 | 25% | 100万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
贺小平;
|
贺小平;
|
2 | 2021-07-27 | 其他事项备案 |
无
|
2021-07-26提交新的合伙协议
|
3 | 2021-07-15 | 其他事项备案 |
无
|
2021-07-14提交新的合伙协议
|
4 | 2021-07-15 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
贺小平;
|
贺小平;
|
5 | 2021-04-26 | 其他事项备案 |
无
|
2021-04-25通过新的合伙协议
|
6 | 2021-04-26 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
贺礼义; [退出]
|
贺小平; [新增]
|
7 | 2021-04-02 | 联络员备案 |
王伯军 *** 备案手机:***
|
贺礼义 *** 备案手机:***
|
8 | 2021-04-02 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
贺礼义;
|
贺礼义;
|
9 | 2020-04-26 | 财务负责人 |
蔡建华 ***
|
贺礼义 ***
|
10 | 2020-04-26 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
贺小平; [退出]
|
贺礼义; [新增]
|