序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 三一重能股份有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周福贵
|
|
2 |
曾亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张华兰 [退出]
|
周福贵 [新增]
|
2 | 2020-09-27 | 法定代表人变更 |
张华兰
|
周福贵
|
3 | 2020-09-27 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田川 [退出]
|
曾亮 [新增]
|
5 | 2020-09-27 | 股东变更 |
湖南强联铁路机械有限公司 , [退出]张华兰 [退出]
|
三一重能有限公司 [新增]
|
6 | 2020-09-27 | 章程备案 |
无
|
2020-09-15通过新章程
|
7 | 2020-09-27 | 联络员备案 |
张华兰 *** 备案手机:***
|
周福贵 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-19 | 联络员备案 |
张华兰 *** 备案手机:***
|
张华兰 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-12-28 | 股东变更 |
张华兰
|
湖南强联铁路机械有限公司 , [新增]张华兰
|
10 | 2018-12-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
其他有限责任公司
|