序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 749.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗建雄
|
|
2 |
李汩
|
|
3 |
阳小平
|
|
4 |
熊丽平
|
|
5 |
贾建万
|
|
6 |
杨湘农
|
|
7 |
常征
|
|
8 |
王志强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 章程备案 |
无
|
2021-05-14新章程
|
2 | 2017-11-17 | 股东变更 |
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
|
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
|
3 | 2017-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
罗建雄阳小平李汩
|
4 | 2017-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
常征王志强熊丽平贾建万杨湘农
|
5 | 2017-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
罗建雄
|
6 | 2017-11-17 | 董事备案 |
|
罗建雄 [新增]阳小平 [新增]李汩 [新增]
|
7 | 2017-11-17 | 财务负责人 |
|
程雅洁
|
8 | 2017-11-17 | 企业类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(国有独资)
|
9 | 2017-11-17 | 章程备案 |
无
|
2017-09-30新章程
|
10 | 2017-11-17 | 住所变更 |
长沙市天心区南二环二段282号
|
长沙市天心区南二环二段282号
|