序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯尚文 | 50% | 110万人民币 |
2 | 冯威 | 9.38% | 20.625万人民币 |
3 | 欧珍 | 9.38% | 20.625万人民币 |
4 | 杨梦 | 6.25% | 13.75万人民币 |
5 | 冯昱 | 6.25% | 13.75万人民币 |
6 | 刘树立 | 6.25% | 13.75万人民币 |
7 | 谢爱军 | 6.25% | 13.75万人民币 |
8 | 冯礼功 | 6.25% | 13.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯尚文
|
|
2 |
杨梦
|
|
3 |
刘树立
|
|
4 |
冯礼功
|
|
5 |
谢爱军
|
|
6 |
冯昱
|
|
7 |
冯威
|
|
8 |
欧珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-18章程第一章第二条修改为:本社由谢爱军、冯礼功、杨梦、刘树立、冯昱、冯尚文、冯威、欧珍等8人****起,于2019年4月18日召开成员大会。
|
2 | 2017-06-02 | 联络员备案 |
周晓娜 备案手机:*****
|
唐朴园 备案手机:*****
|