序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨学文 | 66% | 316.8 |
2 | 刘美凡 | 18.9% | 90.72 |
3 | 杨重科 | 15.1% | 72.48 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001年3月30日 至 2021年1月12日
|
2001年3月30日 至 长期
|
2 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
备案手机:
|
彭姣 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-06-28 | 其他事项备案 |
|
|
4 | 2016-06-28 | 变更信息调整 |
|
|