序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘正兰 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段758号和庄公寓A区1号栋1214房
|
湖南省长沙市岳麓区天顶街道平川路239号紫檀溪苑二期4-1、4-2裙楼、塔楼及地下室(幢)28层2808号
|
2 | 2021-11-16 | 章程备案 |
无
|
2021-11-09新章程
|
3 | 2020-07-09 | 联络员备案 |
刘贵方 *** 备案手机:***
|
潘正兰 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-07-09 | 股东变更 |
刘贵方 [退出]
|
潘正兰 [新增]
|
5 | 2020-07-09 | 法定代表人变更 |
刘贵方
|
潘正兰
|
6 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘贵方 [退出]
|
潘正兰 [新增]
|
7 | 2020-07-09 | 章程备案 |
无
|
2020-07-07章程
|