序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南弗彗影像文化传媒有限公司 | 96% | 192.0万人民币 |
2 | 史晶 | 4% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张永强
|
|
2 |
周璟
|
|
3 |
李晨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫文军 [退出]
|
张永强 [新增]
|
2 | 2021-08-09 | 法定代表人变更 |
莫文军
|
张永强
|
3 | 2021-07-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2021-07-05 | 章程备案 |
无
|
2021-07-02新章程
|
5 | 2021-07-05 | 经营范围变更 |
文化活动的组织与策划;商务信息咨询;房地产信息咨询;房地产咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;市场营销策划服务;项目孵化;人力资源培训;培训活动的组织;酒店管理;商业管理;物业管理;场地租赁;房地产开****经营;广告制作服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化活动的组织与策划;商务信息咨询;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;项目孵化;市场营销策划服务;人力资源培训;培训活动的组织;商业管理;物业管理;场地租赁;房地产咨询服务;房地产信息咨询;房地产开****经营;广告制作服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2021-07-05 | 股东变更 |
湖南弗彗影像文化传媒有限公司
|
湖南弗彗影像文化传媒有限公司 ,史晶 [新增]
|
7 | 2020-12-08 | 联络员备案 |
陈文娟 *** 备案手机:***
|
朱时祥 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-04-09 | 联络员备案 |
周璟 *** 备案手机:***
|
陈文娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-02-26 | 法定代表人变更 |
王志国
|
莫文军
|
10 | 2020-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王志国 [退出]
|
莫文军 [新增]
|