序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘树南 | 90% | 4500.0万人民币 |
2 | 蔡立玉 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘树南
|
|
2 |
曹淑焕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 股东变更 |
曹淑焕 , [退出]李淑中 , [退出]刘继章 [退出]
|
蔡立玉 , [新增]刘树南 [新增]
|
2 | 2021-04-15 | 地址变更 |
宁乡县玉潭镇花明北路水晶郦城B6栋1单元1201房
|
宁乡市喻家坳乡高田村11组37号
|
3 | 2021-04-15 | 章程备案 |
无
|
2021-04-08通过新章程。
|
4 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹淑焕
|
曹淑焕
|
5 | 2019-01-17 | 章程备案 |
无
|
2019-01-15通过新章程。
|
6 | 2019-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘继章 [退出]
|
刘树南 [新增]
|
7 | 2019-01-17 | 法定代表人变更 |
刘继章
|
刘树南
|
8 | 2019-01-17 | 联络员备案 |
周子云 *** 备案手机:***
|
刘树南 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-05-25 | 财务负责人 |
周子云
|
周子云
|
10 | 2016-05-25 | 联络员备案 |
周子云 备案手机:*****
|
周子云 备案手机:*****
|