序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱宏宽 | 80% | 414.4万人民币 |
2 | 刘良 | 20% | 103.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱宏宽
|
|
2 |
刘良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 章程备案 |
无
|
2021-05-24新章程
|
2 | 2021-05-26 | 股东变更 |
刘良 ,姚昕 [退出]
|
刘良 ,钱宏宽 [新增]
|
3 | 2021-05-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-07修改章程第二条
|
4 | 2021-05-08 | 法定代表人变更 |
姚昕
|
钱宏宽
|
5 | 2021-05-08 | 地址变更 |
长沙高新开****区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼6楼601室(集群注册)
|
长沙高新开****区麓谷大道658号湖南麓谷信息港15002(集群注册)
|
6 | 2021-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚昕 [退出]
|
钱宏宽 [新增]
|
7 | 2021-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵长旭 [退出]
|
刘良 [新增]
|
8 | 2020-07-20 | 股东变更 |
刘良 ,钱宏宽 [退出]
|
刘良 ,姚昕 [新增]
|
9 | 2020-07-20 | 章程备案 |
无
|
2020-07-16新章程
|
10 | 2020-07-20 | 法定代表人变更 |
钱宏宽
|
姚昕
|