序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长沙兴成置业****展有限公司 | 59% | 59.0万人民币 |
2 | 陈飞 | 41% | 41.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李成功
|
|
2 |
谭玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
2 | 2020-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈人菲 [退出]
|
谭玲 [新增]
|
3 | 2020-09-14 | 股东变更 |
长沙兴成置业****展有限公司 ,陈飞
|
长沙兴成置业****展有限公司 ,陈飞
|
4 | 2020-09-14 | 法定代表人变更 |
胡海洋
|
李成功
|
5 | 2020-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡海洋 [退出]
|
李成功 [新增]
|
6 | 2020-09-14 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2019-05-23 | 联络员备案 |
陈人菲 *** 备案手机:***
|
谭玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-05-22 | 联络员备案 |
唐选 *** 备案手机:***
|
陈人菲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-05-22 | 联络员备案 |
陈人菲 *** 备案手机:***
|
陈人菲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2016-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄光明 [退出]
|
胡海洋 [新增]
|