序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长沙弘磊房地产开****有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙建飞
|
|
2 |
周春雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马烨 [退出]
|
孙建飞 [新增]
|
2 | 2021-11-26 | 章程备案 |
无
|
2021-11-25章程
|
3 | 2021-11-26 | 法定代表人变更 |
马烨
|
孙建飞
|
4 | 2021-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜纯 [退出]
|
马烨 [新增]
|
5 | 2021-07-19 | 法定代表人变更 |
杜纯
|
马烨
|
6 | 2021-07-19 | 章程备案 |
无
|
2021-07-16章程
|
7 | 2021-04-13 | 法定代表人变更 |
马烨
|
杜纯
|
8 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马烨 [退出]
|
杜纯 [新增]
|
9 | 2021-04-13 | 章程备案 |
无
|
2021-04-12章程
|
10 | 2021-03-17 | 法定代表人变更 |
杜纯
|
马烨
|