序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金卫雄 | 70% | 560.0万人民币 |
2 | 李现军 | 30% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金卫雄
|
|
2 |
李现军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
李现军 *** 备案手机:***
|
李现军 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-22 | 联络员备案 |
李现军 *** 备案手机:***
|
李现军 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-19 | 联络员备案 |
李现军 *** 备案手机:***
|
李现军 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-04-20 | 联络员备案 |
李现军 *** 备案手机:***
|
李现军 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-04-19 | 联络员备案 |
李现军 *** 备案手机:***
|
李现军 *** 备案手机:***
|