序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 负责人变更 |
陆大勇 [退出]
|
黄光 [新增]
|
2 | 2020-03-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
湖南省长沙县黄花镇华湘村乔冲组129号
|
湖南省长沙县星沙街道杨梅冲社区东六路与东七路交汇处
|
3 | 2018-05-24 | 联络员备案 |
彭煌 *** 备案手机:***
|
黄光 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-03-30 | 联络员备案 |
范宗 *** 备案手机:***
|
彭煌 *** 备案手机:***
|
5 | 2015-09-10 | 法定代表人变更 |
黄孟波
|
陆大勇
|