序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙楠 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 刘继 | 45% | 90.0万人民币 |
3 | 贺轶佳 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙楠
|
|
2 |
李云峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖波 [退出]
|
李云峰 [新增]
|
2 | 2020-10-12 | 章程备案 |
无
|
2020-09-11新章程
|
3 | 2020-10-12 | 股东变更 |
贺轶佳 ,刘继 ,孙楠 ,肖波 [退出]
|
贺轶佳 ,刘继 ,孙楠
|
4 | 2020-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-13修改章程第二条
|
5 | 2020-04-21 | 地址变更 |
长沙高新开****区麓天路28号金瑞麓谷科技园B-1栋401-1
|
长沙高新开****区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1-A3幢9层906-2房
|