序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建成 | 99% | 495.0万人民币 |
2 | 王平 | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建成
|
|
2 |
王平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 章程备案 |
无
|
2021-03-22新章程
|
2 | 2021-03-23 | 地址变更 |
湖南省长沙市芙蓉区定王台街道解放西路188号国金中心T1塔楼33楼07单元
|
湖南省长沙市芙蓉区定王台街道藩后街36号湘域城邦家园东栋1105
|
3 | 2021-01-21 | 章程备案 |
无
|
2021-01-20新章程
|
4 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘九华 [退出]
|
王平 [新增]
|
5 | 2021-01-21 | 法定代表人变更 |
阳立
|
王建成
|
6 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳立 [退出]
|
王建成 [新增]
|
7 | 2021-01-21 | 联络员备案 |
阳立 *** 备案手机:***
|
王建成 *** 备案手机:***
|
8 | 2021-01-21 | 股东变更 |
刘九华 , [退出]阳立 [退出]
|
王建成 , [新增]王平 [新增]
|
9 | 2020-10-15 | 联络员备案 |
阳立 *** 备案手机:***
|
阳立 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳洋 [退出]
|
阳立 [新增]
|