序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈庭柏 | 67% | 134.0万人民币 |
2 | 李剑文 | 33% | 66.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-21 | 联络员备案 |
陈庭柏 *** 备案手机:***
|
陈庭柏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈文娟 [退出]
|
李剑文 [新增]
|
3 | 2019-07-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-07-30 | 经营范围变更 |
智能化技术、电子技术、物联网技术的研****;食品添加剂、日用家电设备、露天游乐场所游乐设施、预包装食品、散装食品的零售;食品科学技术研究服务;糕点、面包、烘焙食品制造(限分支机构);市场营销策划服务;文化活动的组织与策划;游乐园。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
智能化技术、电子技术、物联网技术的研****;食品添加剂、日用家电设备、露天游乐场所游乐设施、预包装食品、散装食品的零售;食品科学技术研究服务;糕点、面包、烘焙食品制造(限分支机构);市场营销策划服务;文化活动的组织与策划;游乐园。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
5 | 2019-07-30 | 联络员备案 |
陈庭柏 *** 备案手机:***
|
陈庭柏 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-07-30 | 股东变更 |
陈庭柏 ,陈文娟 , [退出]李剑文
|
陈庭柏 ,李剑文
|
7 | 2019-07-30 | 章程备案 |
无
|
2019-07-25原股东陈文娟将其所持原公司33%的全部股权(股金66万元)以66万元的价格转让给陈庭柏,陈文娟退出公司;公司经理变更为陈庭柏,监事变更为李剑文,公司原任经理、监事同时免职。
|
8 | 2019-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李剑文 [退出]
|
陈庭柏 [新增]
|
9 | 2018-04-10 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2018-04-10 | 经营范围变更 |
食品科学技术研究服务;食品添加剂、日用家电设备、预包装食品、散装食品的零售;以下经营范围限分支机构:食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食);糕点、面包制造;其他未列明食品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
智能化技术、电子技术、物联网技术的研****;食品添加剂、日用家电设备、露天游乐场所游乐设施、预包装食品、散装食品的零售;食品科学技术研究服务;糕点、面包、烘焙食品制造(限分支机构);市场营销策划服务;文化活动的组织与策划;游乐园。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|