序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-16 | 负责人变更 |
罗瑜 [退出]
|
刘江日 [新增]
|
2 | 2020-03-26 | 联络员备案 |
王奥博 *** 备案手机:***
|
刘尹琢 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-02-19 | 联络员备案 |
曾宪 *** 备案手机:***
|
王奥博 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-09-13 | 财务负责人 |
汤显新
|
汤显新
|
5 | 2017-09-13 | 负责人变更 |
陈永红 [退出]
|
罗瑜 [新增]
|
6 | 2016-02-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
长沙市天心区解放西路338号
|
长沙市天心区解放西路378号
|
7 | 2016-02-05 | 财务负责人 |
|
汤显新 ***
|
8 | 2016-02-05 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|