序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄力涌 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 梁红毅 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁红毅
|
|
2 |
黄力涌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁红毅 [退出]
|
黄力涌 [新增]
|
2 | 2021-01-25 | 股东变更 |
梁红毅 ,谢小平 [退出]
|
黄力涌 , [新增]梁红毅
|
3 | 2021-01-25 | 章程备案 |
无
|
2021-01-14新章程
|
4 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢小平 [退出]
|
梁红毅 [新增]
|
5 | 2021-01-25 | 法定代表人变更 |
谢小平
|
梁红毅
|
6 | 2020-12-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-07修改原章程第一章第三条
|
7 | 2020-12-11 | 经营范围变更 |
物业管理;物业清洁、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
物业管理;物业清洁、维护;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟武安 [退出]
|
梁红毅 [新增]
|
9 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢小平
|
谢小平
|
10 | 2020-04-10 | 联络员备案 |
戴群 *** 备案手机:***
|
张华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|