序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟四胜 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟四胜
|
|
2 |
许钢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区湘江中路二段18号江岸丽都大厦422房
|
湖南省长沙市天心区新开铺街道新天合作社海棠路熊家巷4栋1单元301室
|
2 | 2020-06-12 | 章程备案 |
无
|
2020-06-11新章程
|
3 | 2020-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴国钧
|
孟四胜
|
4 | 2020-03-30 | 章程备案 |
无
|
2020-03-26新章程
|
5 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
吴国钧 *** 备案手机:***
|
孟四胜 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-03-30 | 股东变更 |
吴国钧 , [退出]许钢 [退出]
|
孟四胜 [新增]
|
7 | 2020-03-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2020-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴国钧 [退出]
|
孟四胜 [新增]
|
9 | 2020-03-30 | 法定代表人变更 |
吴国钧
|
孟四胜
|
10 | 2018-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于卓廷
|
吴国钧
|