序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李平 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 蒋威 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋威
|
|
2 |
李平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-21 | 章程备案 |
无
|
2020-09-17新章程
|
2 | 2020-09-21 | 经营范围变更 |
生物技术开****服务、咨询、交流服务、转让服务;食品的互联网销售;营养和保健食品、电子产品、工艺品、预包装食品、玩具、日用百货、服装、鞋帽、文具用品、体育用品及器材、办公用品、通信设备销售;皮革及皮革制品、电力照明设备批****;信息技术咨询服务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
生物技术开****服务、咨询、交流服务、转让服务;营养和保健食品的销售;食品互联网销售;电子产品、工艺品、预包装食品、玩具、日用百货、服装、鞋帽、文具用品、体育用品及器材、办公用品、通信设备、一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品销售;皮革及皮革制品、电力照明设备的批****;信息技术咨询服务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
3 | 2020-05-19 | 联络员备案 |
张怀炜 *** 备案手机:***
|
张怀炜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
张怀炜
|
蒋威
|
5 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
焦慧良 [退出]
|
李平 [新增]
|
6 | 2020-04-24 | 股东变更 |
焦慧良 , [退出]张怀炜 [退出]
|
蒋威 , [新增]李平 [新增]
|
7 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
蒋威
|
8 | 2020-04-24 | 章程备案 |
无
|
2020-04-22新章程
|
9 | 2019-05-09 | 股东变更 |
焦慧良 ,张怀炜
|
焦慧良 ,张怀炜
|
10 | 2019-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张怀炜
|
|