序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁孟军 | 90% | 900万人民币 |
2 | 李娟 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁孟军
|
|
2 |
李娟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南孟建建筑劳务有限公司宁乡分公司
|
李书进 | 2018-08-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-18 | 财务负责人 |
|
黄艳红 ***
|
2 | 2016-03-18 | 经营范围变更 |
|
建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-03-18 | 名称变更 |
|
湖南孟建建筑劳务有限公司
|
4 | 2016-03-18 | 章程修正案备案 |
|
; 2016-03-17章程修正案备案。
|
5 | 2014-04-30 | 股东变更 |
|
李娟袁孟军
|
6 | 2014-04-30 | 投资人(股权)变更 |
|
李娟出资 100.00000万元 人民币 ;袁孟军出资 900.00000( + 350% )万元 人民币
|
7 | 2014-04-30 | 住所变更 |
|
湖南省长沙市芙蓉区红旗路星城福邸3栋803房
|
8 | 2014-04-30 | 注册资本(金)变更 |
|
1000.0000万元[人民币]
|