序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾燕姣 | 73% | 3650.0万人民币 |
2 | 于洪科 | 27% | 1350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾燕姣
|
|
2 |
于洪科
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 联络员备案 |
于洪科 *** 备案手机:***
|
彭瑜燕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于洪科 [退出]
|
曾燕姣 [新增]
|
3 | 2018-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾燕姣
|
曾燕姣
|
4 | 2018-06-07 | 章程备案 |
无
|
2018-06-04公司股东变更;股权变更;经理变更;监事变更。
|
5 | 2018-06-07 | 股东变更 |
纪轲 , [退出]于洪科 ,曾燕姣
|
于洪科 ,曾燕姣
|
6 | 2018-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
纪轲 [退出]
|
于洪科 [新增]
|
7 | 2018-06-07 | 法定代表人变更 |
曾燕姣
|
曾燕姣
|
8 | 2018-06-07 | 财务负责人 |
于洪科 ***
|
曾燕姣 ***
|
9 | 2018-05-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-08公司股东变更;股权变更;监事变更。
|
10 | 2018-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈胜 [退出]
|
纪轲 [新增]
|