序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈必洪 | 60% | 840.0万人民币 |
2 | 长沙再力企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 14.28571% | 200.0万人民币 |
3 | 朱文明 | 10.71429% | 150.0万人民币 |
4 | 陈国喜 | 6.42857% | 90.0万人民币 |
5 | 廖曦 | 3.57143% | 50.0万人民币 |
6 | 谌国政 | 3.57143% | 50.0万人民币 |
7 | 黄坚 | 1.42857% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈必洪
|
|
2 |
杨冰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南中联保险经纪有限公司岳阳市分公司
|
李浪 | 2022-06-14 |
2 |
湖南中联保险经纪有限公司怀化分公司
|
舒忠勇 | 2021-07-09 |
3 |
湖南中联保险经纪有限公司常德营业部
|
张运 | 2017-11-15 |
4 |
湖南中联保险经纪股份有限公司新宁分公司
|
廖曦 | 2017-05-19 |
5 |
湖南中联保险经纪股份有限公司华洋营业部
|
谌国政 | 2017-05-15 |
6 |
湖南中联保险经纪股份有限公司湘潭分公司
|
熊亚军 | 2016-10-18 |
7 |
湖南中联保险经纪有限公司张家界分公司
|
曾甫阳 | 2016-10-12 |
8 |
湖南中联保险经纪股份有限公司暮云营业部
|
廖曦 | 2016-05-31 |
9 |
湖南中联保险经纪有限公司长沙第三营业部
|
温珂倩 | 2014-06-18 |
10 |
湖南中联保险经纪股份有限公司长沙第四营业部
|
黄坚 | 2014-05-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-07 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-07-07 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场907
|
湖南省长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1004
|
3 | 2021-07-07 | 章程备案 |
无
|
2021-07-06公司新章程
|
4 | 2020-03-27 | 联络员备案 |
管琳 *** 备案手机:***
|
洪慧 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-07-04 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场907
|
湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场907
|
6 | 2019-06-14 | 财务负责人 |
|
杨涵 ***
|
7 | 2019-06-14 | 联络员备案 |
熊亚军 *** 备案手机:***
|
管琳 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-14 | 章程备案 |
无
|
2019-06-13通过公司新章程。
|
9 | 2019-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈必洪
|
陈必洪
|
10 | 2019-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱文明 [退出]谌国政 [退出]黄坚 [退出]廖曦 [退出]陈必洪
|
陈必洪
|