序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谌正湘 | 90% | 1800.0万人民币 |
2 | 张润香 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谌正湘
|
|
2 |
张润香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-14 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-12-14 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区万家丽南路二段999号格澜郡135栋501房
|
|
3 | 2021-03-17 | 联络员备案 |
张润香 *** 备案手机:***
|
|
4 | 2020-08-07 | 注册资本变更 |
888万人民币
|
|
5 | 2020-08-07 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2020-08-07 | 股东变更 |
张润香 ,谌正湘
|
|
7 | 2020-08-03 | 联络员备案 |
张润香 *** 备案手机:***
|
|
8 | 2019-07-03 | 股东变更 |
张润香 ,谌春华 , [退出]谌正湘
|
|
9 | 2019-07-03 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2019-04-11 | 联络员备案 |
张润香 *** 备案手机:***
|
|