序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周大勇 | 49.2% | 73.8万人民币 |
2 | 祖平 | 32.8% | 49.2万人民币 |
3 | 刘静 | 18% | 27.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祖平
|
|
2 |
周大勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-12 | 住所变更 |
长沙市雨花区韶山北路460号(原86号)兴威名座713房
|
长沙市雨花区韶山北路449号(原81号)福乐名园1栋602室
|
2 | 2016-04-19 | 经营范围变更 |
国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务(航空运输销售代理业务资格认可证书有效期至2015年12月25日);国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务(民用航空运输销售代理业务资格认可证书有效期至2016年6月15日)工艺品销售。 (涉及行政许可的凭许可证经营)
|
经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输销售代理业务;国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务;工艺品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-04-19 | 财务负责人 |
|
曾为
|
4 | 2015-05-08 | 投资人(股权)变更 |
祖平周大勇刘静刘耀明 [退出]
|
祖平周大勇刘静
|