序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺立新 | 67% | 402.0万人民币 |
2 | 谭画 | 33% | 198.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺立新
|
|
2 |
谭画
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-04 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区芙蓉南路四段158号德泽苑16栋401房
|
长沙市雨花区洞井街道和平村八组长沙设备交易中心B区B7栋B7048号
|
2 | 2022-01-04 | 章程备案 |
无
|
2022-01-04新章程
|
3 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王香华 [退出]
|
谭画 [新增]
|
4 | 2021-08-17 | 章程备案 |
无
|
2021-08-16新章程
|
5 | 2021-08-17 | 股东变更 |
贺立新 ,王香华 [退出]
|
贺立新 ,谭画 [新增]
|
6 | 2020-03-09 | 股东变更 |
王香华
|
贺立新 , [新增]王香华
|
7 | 2020-03-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2020-03-09 | 法定代表人变更 |
王香华
|
贺立新
|
9 | 2020-03-09 | 章程备案 |
无
|
2020-03-06新章程
|
10 | 2020-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺立新 [退出]
|
王香华 [新增]
|