序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 匡敬连 | 18% | 698.4万人民币 |
2 | 彭丹 | 18% | 698.4万人民币 |
3 | 杨乐 | 18% | 698.4万人民币 |
4 | 贺红卷 | 18% | 698.4万人民币 |
5 | 阳诗华 | 18% | 698.4万人民币 |
6 | 朱建群 | 10% | 388万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨乐
|
|
2 |
贺红卷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 章程备案 |
无
|
2021-09-09新章程
|
2 | 2021-09-27 | 经营范围变更 |
建筑工程施工总承包;建筑劳务分包;市政公用工程施工总承包;电力工程、房屋建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、建筑防水、防腐保温工程、公路工程、园林绿化工程的施工;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;市政道路路面工程服务;城市道路养护;城市桥梁养护;通信设施安装工程服务;城市综合管廊开****建设;旧城区改造建设;铁塔建设;通信线路和设备的安装;智能化安装工程服务;消防设施工程专业承包;管道和设备安装;人防工程防护设备的安装;新能源汽车充电桩建设;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑物拆除(不含爆破作业);电力输送设施安装工程服务;土石方工程服务;建筑幕墙工程专业承包;建筑工程机械与设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程施工总承包;建筑劳务分包;市政公用工程施工总承包;电力工程、房屋建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、建筑防水、防腐保温工程、公路工程、园林绿化工程的施工;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;市政道路路面工程服务;城市道路养护;城市桥梁养护;通信设施安装工程服务;城市综合管廊开****建设;旧城区改造建设;铁塔建设;通信线路和设备的安装;智能化安装工程服务;消防设施工程专业承包;管道和设备安装;人防工程防护设备的安装;新能源汽车充电桩建设;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑物拆除(不含爆破作业);电力输送设施安装工程服务;土石方工程服务;建筑幕墙工程专业承包;建筑工程机械与设备经营租赁;装卸搬运(砂石除外);装卸服务(砂石除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-04-15 | 章程备案 |
无
|
2021-04-14注册资本
|
4 | 2021-04-15 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
3880.000000万人民币( + 288% )
|
5 | 2021-04-15 | 股东变更 |
贺红卷 ,匡敬连 ,彭丹 ,杨乐 ,阳诗华 ,朱建群
|
贺红卷 ,匡敬连 ,彭丹 ,杨乐 ,阳诗华 ,朱建群
|
6 | 2021-04-13 | 章程备案 |
无
|
2021-04-12法定代表人、经理、监事、经营范围、联络人
|
7 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
臧婷 [退出]
|
贺红卷 [新增]
|
8 | 2021-04-13 | 联络员备案 |
张芸 *** 备案手机:***
|
朱建群 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-04-13 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑劳务分包;海底隧道工程建筑;房地产开****经营;污水处理及其再生利用;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑物拆除(不含爆破作业);电力输送设施安装工程服务;建筑幕墙工程设计;房屋装饰;建筑防水、防腐保温工程施工;公路工程施工;园林绿化工程施工;水利水电工程施工;建筑幕墙工程专业承包;建筑装饰工程设计;建筑材料销售;市政道路路面工程服务;室内装饰设计服务;海底设施铺设工程建筑;土石方工程服务;建筑工程机械与设备经营租赁;市政公用工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程施工总承包;建筑劳务分包;市政公用工程施工总承包;电力工程、房屋建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、建筑防水、防腐保温工程、公路工程、园林绿化工程的施工;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;市政道路路面工程服务;城市道路养护;城市桥梁养护;通信设施安装工程服务;城市综合管廊开****建设;旧城区改造建设;铁塔建设;通信线路和设备的安装;智能化安装工程服务;消防设施工程专业承包;管道和设备安装;人防工程防护设备的安装;新能源汽车充电桩建设;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑物拆除(不含爆破作业);电力输送设施安装工程服务;土石方工程服务;建筑幕墙工程专业承包;建筑工程机械与设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2021-04-13 | 法定代表人变更 |
张芸
|
杨乐
|