序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙勇 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙勇
|
|
2 |
孙俊霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 股东变更 |
韦恺林 [退出]
|
孙勇 [新增]
|
2 | 2021-11-22 | 联络员备案 |
韦恺林 *** 备案手机:***
|
孙勇 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-11-22 | 法定代表人变更 |
韦恺林
|
孙勇
|
4 | 2021-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韦恺林 [退出]
|
孙勇 [新增]
|
5 | 2021-11-22 | 章程备案 |
无
|
2021-11-18新章程
|
6 | 2021-10-11 | 股东变更 |
孙勇 [退出]
|
韦恺林 [新增]
|
7 | 2021-10-11 | 法定代表人变更 |
孙勇
|
韦恺林
|
8 | 2021-10-11 | 联络员备案 |
孙勇 *** 备案手机:***
|
韦恺林 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-10-11 | 章程备案 |
无
|
2021-10-08通过公司新章程
|
10 | 2021-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙勇 [退出]
|
韦恺林 [新增]
|