序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯凤 | 66% | 132万人民币 |
2 | 李滔 | 12% | 24万人民币 |
3 | 何兴臻 | 12% | 24万人民币 |
4 | 董平 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯凤
|
|
2 |
何兴臻
|
|
3 |
董平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 联络员备案 |
何兴臻 *** 备案手机:***
|
何兴臻 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-05-24 | 联络员备案 |
何兴臻 *** 备案手机:***
|
何兴臻 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-07-14 | 股东变更 |
董平 ,何兴臻 ,侯凤 ,李滔
|
董平 ,何兴臻 ,侯凤 ,李滔
|
4 | 2020-07-14 | 法定代表人变更 |
李滔
|
侯凤
|
5 | 2020-07-14 | 章程备案 |
无
|
2020-07-08新章程。
|
6 | 2020-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李滔 [退出]
|
侯凤 [新增]
|
7 | 2020-07-08 | 联络员备案 |
何兴臻 *** 备案手机:***
|
何兴臻 *** 备案手机:*** (网上办理)
|