序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李宁 | 51% | 30.6万人民币 |
2 | 夏坤 | 49% | 29.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李宁
|
|
2 |
夏卧龙
|
|
3 |
刘春霞
|
|
4 |
喻冉星
|
|
5 |
夏坤
|
|
6 |
谭艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-26第一章第三条:经营范围。
|
2 | 2021-11-30 | 经营范围变更 |
中小学文化培训(民办学校办学许可证有效期限至2023年11月1日);教育咨询;教育装备的研****;教育装备的销售;教育管理;文化艺术咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;市场营销策划服务;为留学人员提供创业信息咨询服务;企业营销策划;文化活动的组织与策划;会议、展览及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
高中阶段学科类培训(民办学校办学许可证有效期限至2024年11月23日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|