序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵建平 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 湖南玛其教育咨询有限公司 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
厉奕锋
|
|
2 |
赵建平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-05 | 联络员备案 |
曹慧 *** 备案手机:***
|
曹慧 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-08-20 | 财务负责人 |
|
蔡其志 ***
|
3 | 2018-08-20 | 法定代表人变更 |
姜准
|
厉奕锋
|
4 | 2018-08-20 | 联络员备案 |
姜准 *** 备案手机:***
|
曹慧 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜准 [退出]
|
厉奕锋 [新增]
|
6 | 2018-08-20 | 章程备案 |
无
|
2018-08-15公司新章程
|
7 | 2018-08-20 | 股东变更 |
姜准 , [退出]赵建平
|
湖南玛其教育咨询有限公司 , [新增]赵建平
|
8 | 2016-06-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
姜准 备案手机:*****
|