序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-20 | 负责人变更 |
夏玉萍 [退出]
|
赵波 [新增]
|
2 | 2020-07-14 | 负责人变更 |
伍志勇 [退出]
|
夏玉萍 [新增]
|
3 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
黄喜 *** 备案手机:***
|
李涛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-01-09 | 负责人变更 |
阳红 [退出]
|
伍志勇 [新增]
|
5 | 2015-09-10 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|