序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王秋华 | 100% | 2080.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王秋华
|
|
2 |
朱光明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-11-01 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区金盆岭街道芙蓉中路三段418号兴威名城B座612室
|
湖南省长沙市望城区靖港镇众兴社区靖格路1号便民服务中心大楼236号
|
2 | 2022-11-01 | 章程备案 |
无
|
2022-11-01制定新章程。
|
3 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹特辉
|
朱光明
|
4 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹特辉 [退出]
|
朱光明 [新增]
|
5 | 2022-07-06 | 章程备案 |
|
章程
|
6 | 2021-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱年喜
|
王秋华
|
7 | 2021-08-18 | 法定代表人变更 |
朱年喜
|
王秋华
|
8 | 2021-08-18 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区青园街道友谊路170号华铁佳苑2栋605房-68
|
湖南省长沙市天心区金盆岭街道芙蓉中路三段418号兴威名城B座612室
|
9 | 2021-08-18 | 章程备案 |
无
|
2021-08-17章程
|
10 | 2021-08-18 | 联络员备案 |
朱年喜 *** 备案手机:***
|
王秋华 *** 备案手机:***
|