序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-10 | 联络员备案 |
严敏 *** 备案手机:***
|
朱秀娟 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-11-10 | 负责人变更 |
李华刚 [退出]
|
程传岭 [新增]
|
3 | 2017-06-09 | 负责人变更 |
徐方强 [退出]
|
李华刚 [新增]
|
4 | 2015-02-11 | 其他事项备案 |
周云杰
|
徐方强
|
5 | 2015-02-11 | 法定代表人变更 |
周云杰
|
徐方强
|
6 | 2014-07-02 | 其他事项备案 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局天心分局
|
7 | 2014-07-02 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局天心分局
|