序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈剑峰 | 66% | 3300万人民币 |
2 | 周爱红 | 34% | 1700万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周爱红
|
|
2 |
陈剑峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-07 | 清算组备案 |
无
|
负责人:周爱红;成员:陈剑峰;
|
2 | 2017-03-21 | 股东变更 |
陈凤娇 , [退出]王杰如 , [退出]周爱红 ,周亚璇 [退出]
|
陈剑峰 , [新增]周爱红
|
3 | 2017-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王杰如 [退出]
|
陈剑峰 [新增]
|
4 | 2017-03-21 | 章程备案 |
无
|
2017-03-16通过章程。
|
5 | 2017-03-21 | 监事备案 |
王杰如 [退出]
|
陈剑峰 [新增]
|
6 | 2017-03-21 | 投资人(股权)变更 |
周爱红 出资 1700万人民币;周亚璇 出资 850万人民币; [退出]王杰如 出资 800万人民币; [退出]陈凤娇 出资 1650万人民币; [退出]
|
周爱红 出资 1700万人民币;陈剑峰 出资 3300万人民币; [新增]
|
7 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
周爱红 备案手机:*****
|
陈剑峰 备案手机:*****
|